Portarias 275/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
16/02/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE EXONERAR A SERVIDORA MARIA DO CARMO PEREIRA DESTEFANI DO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR LEGISLATIVO. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 274/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
13/02/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE CONCEDER LICENÇA AO SERVIDOR MALVINO PIMENTA DE ALMEIDA. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 273/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
01/02/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE DESIGNAR A SERVIDORA CLÁUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN PARA INTERINAMENTE MOVIMENTAR A CONTA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA CÂMARA. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 272/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
01/02/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE DESIGNAR O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO REGATIERI PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 271/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
31/01/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE TÉRMINO DA CESSÃO FORMALIZADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0206/2004. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 270/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
27/01/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE CONCEDER FÉRIAS A SERVIDORA EURÍDCE GOMES PINTO ARAÚJO. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 269/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
27/01/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE CONCEDER FÉRIAS A SERVIDORA LÚCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 268/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
24/01/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE CONCEDER LICENÇA AO SERVIDOR MALVINO PIMENTA DE ALMEIDA. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Portarias 267/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
03/01/2006 |
Ementa: |
DISPÕE SOBRE DESIGNAR A SERVIDORA LÚCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI PARA MOVIMENTAR A CONTA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA CÂMARA. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|
Decreto Legislativo 160/2006 |
Situação: |
Em Vigor |
Data: |
07/12/2006 |
Ementa: |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 160/2006 REJEITA O PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS TC-160/2006, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, EXERCÍCIO DE 2003, DE RESPONSABILIDADE DO SR. JAILSON JOSE QUIUQUI. |
ATO NORMATIVO ORIGINAL
|